Ausschussmitglied |
Ausschuss für Generationen und Soziales | SPD | SPD Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Finanzausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Ratsmitglied |
Gemeinderat | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 |
Ausschussmitglied |
Schulausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Schulausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Straßen- und Verkehrsausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Straßen- und Verkehrsausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |