Ausschussmitglied |
Bau- Umwelt und Klimaausschuss | B 90/Grüne | B 90/Grüne Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 04.11.2021 | 31.10.2026 | von 04.11.2021 bis 31.10.2026 |
Bau- und Umweltausschuss | B 90/Grüne | B 90/Grüne Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Bau- und Umweltausschuss | B 90/Grüne | B 90/Grüne Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Ratsmitglied |
Gemeinderat | B 90/Grüne | B 90/Grüne Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 |
Gemeinderat | B 90/Grüne | B 90/Grüne Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2021 | 31.10.2026 | von 01.11.2021 bis 31.10.2026 |
Ausschussmitglied |
Sozial- und Jugendausschuss | B 90/Grüne | B 90/Grüne Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Straßen- und Verkehrsausschuss | B 90/Grüne | B 90/Grüne Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 02.11.2021 | 31.10.2026 | von 02.11.2021 bis 31.10.2026 |
Beigeordnete |
Verwaltungsausschuss | B 90/Grüne | B 90/Grüne Beigeordneter | Beigeordneter | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Verwaltungsausschuss | B 90/Grüne | B 90/Grüne Beigeordnete | Beigeordnete | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Verwaltungsausschuss | B 90/Grüne | B 90/Grüne Beigeordneter | Beigeordneter | 02.11.2021 | | von 02.11.2021 |